Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Legale ejere | Navne | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-25 tilføjes Bestyrelse: Eva Charlotta Sköldemyr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Direktion: Eva Kerstin Margareta Solbu (direktør) (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 12, 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 12, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 12, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2022-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 12, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-10-26 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 12, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 3., 1261 København K (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og marketing af softwaresystemer inden for sundhedssektoren samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-06 tilføjes Direktion: Eva Kerstin Margareta Solbu (direktør) (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2021-09-06 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-06 tilføjes Legale ejere: Platform 24 Healthcare AB (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-06 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-06 tilføjes Navne: Platform24 ApS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-05 fjernes Navne: ApS KBUS 18 nr. 380 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-06 tilføjes Vedtægter: 2021-09-06 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-06 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-07-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 3., 1261 København K (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-01 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 18 nr. 380 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-12)