Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Vedtægter | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 19, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-14)
Den 2024-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongovej 37, 2300 København S (offentliggjort 2024-09-14)
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongovej 37, 2300 København S (offentliggjort 2024-09-14)
Den 2023-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 38, 1., 1307 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-08-01 tilføjes Legale ejere: DXMD Holding ApS, Franzen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-08-01 tilføjes Reelle ejere: Alfred Pries Jensen, Jeppe Rank Franzen (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-07-31 fjernes Legale ejere: DXMD Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-07-31 fjernes Reelle ejere: Alfred Pries Jensen (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Alfred Pries Jensen (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-05-01 fjernes Reelle ejere: Marius Bruun Vilholm (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-01 fjernes Direktion: Marius Bruun Vilholm (direktør) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-30 fjernes Reelle ejere: Alfred Pries Jensen (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-12-07 tilføjes Legale ejere: DXMD Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-12-07 fjernes Legale ejere: DaxMedia Holding ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-08-08 tilføjes Direktion: Alfred Pries Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-08 fjernes Direktion: Denis Averyaskin (direktør) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-08 tilføjes Reelle ejere: Alfred Pries Jensen, Marius Bruun Vilholm (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-08-08 fjernes Reelle ejere: Denis Averyaskin (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-07 fjernes Reelle ejere: Alfred Pries Jensen, Marius Bruun Vilholm, Alfred Pries Jensen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-08 tilføjes Vedtægter: 2022-08-08 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-18 tilføjes Reelle ejere: Alfred Pries Jensen (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-07-18 fjernes Reelle ejere: Sara Pries Jensen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 38, 1., 1307 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 15, 3., 1360 København K (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2021-08-09 tilføjes Hjemmeside: www.daxmedia.eu (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@daxmedia.eu (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-07-16 tilføjes Reelle ejere: Sara Pries Jensen, Marius Bruun Vilholm, Alfred Pries Jensen, Denis Averyaskin (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-07-15 fjernes Reelle ejere: Marius Bruun Vilholm, Denis Averyaskin (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-07-09 tilføjes Reelle ejere: Marius Bruun Vilholm, Denis Averyaskin (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 15, 3., 1360 København K (offentliggjort 2022-02-20)
Den 2021-07-09 tilføjes Direktion: Denis Averyaskin (direktør) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamebureau og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-09 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Legale ejere: DaxMedia Holding ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-07-09 tilføjes Navne: DaxMedia ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Stiftere: DaxMedia Holding ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Vedtægter: 2021-07-09 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-09)