Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Copenhagen Infrastructure Energy Transition Fund I US Non-QFPF K/S. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Copenhagen Infrastructure Energy Transition Fund I DK B K/S. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2023-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 8, 1., 1306 København K (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2023-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-16 tilføjes Legale ejere: Lauritzen Fonden Holding ApS, Habico Invest A/S, NOE HOLDING ApS, DSH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-15 fjernes Legale ejere: Lauritzen Fonden Holding ApS, Habico Invest A/S (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-16 tilføjes Vedtægter: 2022-06-16 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-03-24 tilføjes Legale ejere: KONTIKI HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-24 fjernes Legale ejere: MØ2 ApS, ChrisMaS GiMichS ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-24 tilføjes Vedtægter: 2022-03-24 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-03-24 fjernes Reelle ejere: Kristian Kristensen, Betina Ipsen, Jesper Jessing, Kigge Mai Hvid, Dorthe Helle Olsen, Jens Ditlev Lauritzen, Bendt Bendtsen, Erik Gregers Hansen (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-12-09 tilføjes Legale ejere: C.V. Verster (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-12-09 fjernes Legale ejere: Winther Schrøder Holding ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-09 tilføjes Vedtægter: 2021-12-09 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: Winther Schrøder Holding ApS, MØ2 ApS, ChrisMaS GiMichS ApS, Lauritzen Fonden Holding ApS, Habico Invest A/S (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: Ashvind Kumar Guness (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-30 tilføjes Reelle ejere: Kristian Kristensen, Betina Ipsen, Jesper Jessing, Kigge Mai Hvid, Dorthe Helle Olsen, Jens Ditlev Lauritzen, Bendt Bendtsen, Erik Gregers Hansen (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Ashvind Kumar Guness (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-07-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: NIO IFF III GP ApS (direktør) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets stamkapital ved at foretage investeringer. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Interessenter: NIO IFF III GP ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Ashvind Kumar Guness (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-07-01 tilføjes Navne: NIO Infrastructure Feeder Fund III K/S (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ashvind Kumar Guness (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-09)