Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Stougaard Kähler | 16.06.2022 | 11.03.2024 | adm. dir |
Anne Rylander | 16.06.2022 | 11.03.2024 | direktør |
Anne Rylander | 01.11.2021 | 15.06.2022 | adm. dir |
Daniel Richard Bigler | 01.11.2021 | 06.12.2021 | direktør |
Tanya Lucia Stougaard Kähler | 08.07.2021 | 01.11.2021 | direktør |
Flemming Torben Rylander | 08.07.2021 | 19.10.2021 | adm. dir |
Signe Green Agerbo | 08.07.2021 | 15.10.2021 | direktør |