Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Anders Evald Løvenwald (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-08-17 tilføjes Navne: H57 ApS (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-16 fjernes Navne: Løvenskov ApS (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-17 tilføjes Vedtægter: 2023-08-17 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-03 tilføjes Navne: Løvenskov ApS (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2022-09-02 fjernes Navne: Løvenskov 360 ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-03 tilføjes Vedtægter: 2022-09-03 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: Småpenge ApS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 fjernes Legale ejere: Holding Capital ApS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-09-01 tilføjes Reelle ejere: Victoria Matrixa Weber Abel, Anders Evald Løvenwald (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-31 fjernes Reelle ejere: Anders Evald Løvenwald (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsvej 57, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 105, 3. 7., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 105, 3. 7., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-07-08 tilføjes Direktion: Anders Evald Løvenwald (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2021-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-08 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Legale ejere: Holding Capital ApS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-07-08 tilføjes Navne: Løvenskov 360 ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-07-08 tilføjes Reelle ejere: Anders Evald Løvenwald (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Stiftere: Holding Capital ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2021-07-08 tilføjes Vedtægter: 2021-07-08 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)