Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-07-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aalund Transport ApS. (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 4, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2021-07-07 tilføjes Direktion: Benjamin Aalund Olsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt i anden forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-07 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Legale ejere: Benjamin Aalund Olsen (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Navne: B. Aalund Holding ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Aalund Olsen (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Stiftere: Benjamin Aalund Olsen (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Vedtægter: 2021-07-07 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-09)