Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 4, 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skytten 12, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skytten 12, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjelkes Allé 20, st., 2200 København N (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2021-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjelkes Allé 20, st., 2200 København N (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2021-07-07 tilføjes Direktion: Anders Liu Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab direkte eller indirekte at eje kapitalandele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder, eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-07 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Legale ejere: Anders Liu Hansen (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Navne: Anhan Holding ApS (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Reelle ejere: Anders Liu Hansen (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Stiftere: Anders Liu Hansen (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Vedtægter: 2021-07-07 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-07)