Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Attrupvej 22, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Kontaktoplysninger: dianabang@c.dk (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Legale ejere: Kim Martin Bang (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Navne: KMB Entreprise ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Reelle ejere: Kim Martin Bang (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Stiftere: Kim Martin Bang (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2022-11-16 fjernes Direktion: Kim Martin Bang (direktør) (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2022-11-16 fjernes Revisor: Talkompagniet Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2022-11-19 Statstidende Dekret
Den 2022-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2022-06-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-15 tilføjes Revisor: Talkompagniet Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Attrupvej 22, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Attrupvej 22, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-15 tilføjes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-07-15 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-07-14 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-07-15 tilføjes Kontaktoplysninger: dianabang@c.dk (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-07-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Attrupvej 22, 8550 Ryomgård (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-30 tilføjes Direktion: Kim Martin Bang (direktør) (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2021-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje drive virksomhed med entreprenørforretning og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Kim Martin Bang (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Navne: KMB Entreprise ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Martin Bang (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-06-30 tilføjes Stiftere: Kim Martin Bang (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-20)