Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Hundebøl Skousen | 10.11.2008 | 10.05.2011 | adm. dir |
Jørgen Stensgaard | 01.01.2008 | 10.11.2008 | direktion |
Claus Christensen | 01.01.2008 | 10.11.2008 | direktion |
Erik Hundebøl Skousen | 07.11.2000 | 01.01.2008 | adm. dir |
Preben Søes Skousen | 31.12.1971 | 07.11.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Meedom Christensen | 27.11.2009 | 24.06.2010 | bestyrelse |
Tina Meedom Christensen | 27.11.2009 | 27.11.2009 | personlig_suppleant |
Jørgen Meyer | 18.06.2009 | 24.06.2010 | formand |
Jens Aage Skousen | 18.06.2009 | 24.06.2010 | næstformand |
Åge Tang-Andersen | 08.12.2008 | 24.06.2010 | bestyrelse |
Michael Skou | 07.11.2008 | 24.06.2010 | bestyrelse |
Jens Peter Toft | 07.11.2008 | 10.11.2008 | bestyrelse |
Flemming Hundebøl Skousen | 23.05.2008 | 07.11.2008 | bestyrelse |
Tina Meedom Christensen | 23.05.2008 | 29.08.2008 | bestyrelse |
Torben Hundebøl Skousen | 03.09.2007 | 07.11.2008 | bestyrelse |
Erik Hundebøl Skousen | 03.09.2007 | 23.05.2008 | bestyrelse |
Flemming Hundebøl Skousen | 03.09.2007 | 23.05.2008 | bestyrelse |
Bjarne Leheen Ditlevsen | 03.09.2007 | 25.01.2008 | bestyrelse |
Preben Søes Skousen | 14.05.2007 | 07.11.2008 | bestyrelse |
Birgit Nielsen | 26.11.2004 | 27.11.2009 | bestyrelse |
Tina Meedom Christensen | 26.11.2004 | 23.05.2008 | personlig_suppleant |
Ib Holm Sørensen | 26.11.2004 | 31.07.2007 | personlig_suppleant |
Tina Meedom Christensen | 26.11.2004 | 20.12.2004 | bestyrelse |
Birgit Nielsen | 26.11.2004 | 20.12.2004 | personlig_suppleant |
Lars Aagaard Rasmussen | 23.08.2002 | 31.07.2007 | bestyrelse |
Svend Erik Kriby | 23.08.2002 | 04.04.2006 | bestyrelse |
Kaj Marcussen | 07.11.2000 | 20.12.2004 | bestyrelse |
Niels Jørgen Johansen | 07.11.2000 | 20.12.2004 | personlig_suppleant |
Anny Kjær Katballe | 07.11.2000 | 20.12.2004 | personlig_suppleant |
Henrik Hundebøl Skousen | 07.11.2000 | 01.10.2004 | bestyrelse |
Erik Hundebøl Skousen | 19.08.1999 | 01.10.2004 | bestyrelse |
Jørn Andersen | 21.03.1997 | 31.07.2007 | bestyrelse |
Bjarne Leheen Ditlevsen | 21.03.1997 | 23.08.2002 | bestyrelse |
Kjeld Bülov Nielsen | 31.12.1971 | 31.07.2007 | bestyrelse |
Preben Søes Skousen | 31.12.1971 | 31.08.2006 | bestyrelse |
Sigfred Vestergaard | 31.12.1971 | 01.10.2004 | bestyrelse |
Bent Agerup | 31.12.1971 | 23.08.2002 | bestyrelse |
Annette Bundgaard Dahl | 31.12.1971 | 07.11.2000 | bestyrelse |
Karen Hansen | 31.12.1971 | 07.11.2000 | bestyrelse |
Niels Otto Glogauer | 31.12.1971 | 07.11.2000 | personlig_suppleant |
Jes Grabow Jensen | 31.12.1971 | 07.11.2000 | personlig_suppleant |
Erik Hundebøl Skousen | 31.12.1971 | 18.06.1999 | bestyrelse |
Jørn Pedersen | 31.12.1971 | 21.03.1997 | bestyrelse |
Jens Aage Skousen | 31.12.1971 | 22.08.1996 | bestyrelse |
Peter Christian Hansen | 31.12.1971 | 22.08.1996 | bestyrelse |
Svend Autzen | 31.12.1971 | 22.08.1996 | bestyrelse |
Erik Hundebøl Skousen | 31.12.1971 | 26.01.1994 | bestyrelse |
Bjarne Leheen Ditlevsen | 31.12.1971 | 19.11.1991 | bestyrelse |
Jens Ejler Madsen | 31.12.1971 | 18.03.1991 | bestyrelse |
Jens Aage Skousen | 31.12.1971 | 18.03.1991 | bestyrelse |
Aage Ingolf Søes Skousen | 31.12.1971 | 18.03.1991 | bestyrelse |
Kjeld Bülov Nielsen | 31.12.1971 | 18.03.1991 | bestyrelse |
Svend Erik Lindved Christensen | 31.12.1971 | 18.03.1991 | bestyrelse |
Hans Martin Petersen | 31.12.1971 | 18.03.1991 | bestyrelse |
Karl Thomas Kjeldsen | 31.12.1971 | 18.03.1991 | personlig_suppleant |
Knud Holmgaard Mikkelsen | 31.12.1971 | 18.03.1991 | personlig_suppleant |
Johnny Vilstrup Thomsen | 31.12.1971 | 18.03.1991 | personlig_suppleant |