Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-07-02 tilføjes Direktion: Cecilie Brogaard Ballin (direktør) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive 7-Eleven forretning på franchisebasis (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-02 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Legale ejere: Cecilie Brogaard Ballin (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Navne: Ballin Convenience ApS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Brogaard Ballin (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Stiftere: Cecilie Brogaard Ballin (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Vedtægter: 2021-07-02 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-06)