Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2N Pharma ApS. (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2023-09-04 fjernes Bestyrelse: John Kemp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-08-31 fjernes Bestyrelse: Alex Leech (formand) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 41.046,00 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-01-02 tilføjes Vedtægter: 2023-01-02 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-06-06 tilføjes Vedtægter: 2022-06-06 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2021-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Bestyrelse: Alex Leech (formand) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-07-06 tilføjes Direktion: Josephus Dirk Vestergaard Nieland (direktør) (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i 2N Pharma ApS samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-06 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2021-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2021-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Legale ejere: 2N Pharma AB (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2021-07-06 tilføjes Navne: 2N Pharma Holding ApS (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Reelle ejere: Josephus Dirk Vestergaard Nieland (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2021-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Stiftere: 2N Pharma AB (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Vedtægter: 2021-07-06 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-06)