Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2024-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Topperne 28, 1. 13., 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-24 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Legale ejere: Hamza Agirbas (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Navne: Ha service ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Reelle ejere: Hamza Agirbas (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Stiftere: Hamza Agirbas (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-03-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-10-06 Statstidende Dekret
Den 2023-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Hamza Agirbas (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Topperne 28, 1. 13., 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 7, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-08 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-09-07 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 7, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2021-06-24 tilføjes Direktion: Hamza Agirbas (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med transport- og serviceydelser samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-24 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Legale ejere: Hamza Agirbas (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Navne: Ha service ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Reelle ejere: Hamza Agirbas (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Stiftere: Hamza Agirbas (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Vedtægter: 2021-06-24 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)