Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Vestergaard Kastbjerg | 23.08.2024 | adm. dir |
Mikael Kjærgaard | 05.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Vestergaard Kastbjerg | 05.10.2022 | 22.08.2024 | direktør |
Jesper Frydensberg Rasmussen | 01.07.2021 | 05.10.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dirk Leonidas Didascalou | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frank Vium | 27.10.2022 | formand |
Christian Bamberger Bro | 27.10.2022 | næstformand |
Henrik Vestergaard Kastbjerg | 05.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Björn Larsson | 27.10.2022 | 23.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frank Vium | 05.10.2022 | 26.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bamberger Bro | 04.05.2022 | 26.10.2022 | formand |
Björn Larsson | 04.05.2022 | 26.10.2022 | næstformand |
Peter Nyegaard | 01.07.2021 | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Frydensberg Rasmussen | 01.07.2021 | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Gymos Schmidt-Jacobsen | 01.07.2021 | 04.05.2022 | formand |