Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Kapital | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Bestyrelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-14 tilføjes Direktion: Klaus Rud Sejling (direktør) (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-14 fjernes Direktion: Jesper Frydensberg Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2021-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AX VI INV5 Holding ApS. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AX VI INV5 Holding II ApS. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 790.015,90 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-31 tilføjes Legale ejere: Axcel VI K/S 2, Axcel VI K/S (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-30 fjernes Legale ejere: Axcel VI K/S 2 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-31 tilføjes Vedtægter: 2022-08-31 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejleåvej 9, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 260.000,00 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-02-25 tilføjes Legale ejere: Sjätte AP-fonden, Cubera IX LP (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-02-25 fjernes Legale ejere: Axcel VI K/S (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-25 tilføjes Vedtægter: 2022-02-25 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2021-12-09 tilføjes Bestyrelse: Lars Cordt (formand) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-09 fjernes Bestyrelse: Jesper Frydensberg Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-12-08 fjernes Bestyrelse: Christian Gymos Schmidt-Jacobsen (formand) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-09 tilføjes Vedtægter: 2021-12-09 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-11-22 tilføjes Legale ejere: Axcel VI K/S, Axcel VI K/S 2 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-11-22 fjernes Legale ejere: Axcel V K/S (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-07-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Gymos Schmidt-Jacobsen (formand) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Jesper Frydensberg Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2021-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-01 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Axcel V K/S (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-07-01 tilføjes Navne: AX VI INV5 Holding III ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2021-07-01 tilføjes Stiftere: Jesper Frydensberg Rasmussen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-05)