Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-07 tilføjes Vedtægter: 2021-12-07 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folevænget 11, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Direktion: Anja Jin Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-04 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-07-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Legale ejere: Anja Jin Nielsen, Morten Holm Østergaard, Asta Marie Holm Østergaard, Anna Elisabeth Holm Østergaard (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-07-04 tilføjes Navne: Manjast ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Reelle ejere: Anja Jin Nielsen, Morten Holm Østergaard (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Stiftere: Anja Jin Nielsen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Vedtægter: 2021-07-04 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-05)