Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjardemålvej 114, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-03-17 fjernes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-03-17 fjernes Navne: Ny Vestbo ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-03-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjardemålvej 114, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-12-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-12-01 tilføjes Navne: Ny Vestbo ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjardemålvej 114, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Direktion: Bjarne Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Legale ejere: Bjarne Møller Nielsen (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Navne: Ny Vestbo ApS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Reelle ejere: Bjarne Møller Nielsen (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Stiftere: Bjarne Møller Nielsen (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjardemålvej 114, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Direktion: Bjarne Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug med planteavl og svineproduktion samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Bjarne Møller Nielsen (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Navne: Ny Vestbo ApS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Møller Nielsen (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Stiftere: Bjarne Møller Nielsen (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-28)