Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 54, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Charlotte Kjær Spliid (direktør) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-01 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Charlotte Kjær Spliid (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Navne: CK Spliid ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Kjær Spliid (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Stiftere: Charlotte Kjær Spliid (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-02)