Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Interessenter | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: Administration@hasbo.nu (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: rene@hasbo.dk (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: rene@hasbo.dk (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@imbro.dk (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andkærvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Vilhelm Birkedal Balslev (formand) (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-01 fjernes Bestyrelse: Lars Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-01 tilføjes Direktion: Rene Hasbo (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-01 fjernes Direktion: Carsten Bruun Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-05-18 tilføjes Vedtægter: 2022-05-18 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-02-14 tilføjes Legale ejere: Jonas Schneekloth Büttcher (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-01-25 tilføjes Legale ejere: Knud Kristoffer Maegaard (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-01-25 fjernes Legale ejere: Imbro A/S (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-01-14 tilføjes Legale ejere: Claus Sloth Bechmann-Arildsen, Jesper Vad Jensen (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-01-13 tilføjes Legale ejere: Holger Rud (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-01-11 tilføjes Legale ejere: Mike Møller Nielsen (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-01-07 tilføjes Legale ejere: Orla Thoft Korslund (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-01-06 tilføjes Legale ejere: VILHELM INVEST A/S, Tommy Gilhøj Vemmelund (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-01-05 tilføjes Legale ejere: Nis Christian Mamsen (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-01-25 fjernes Reelle ejere: Carsten Bruun Madsen, Lars Thomsen (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-01-10 tilføjes Vedtægter: 2022-01-10 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-08-27 tilføjes Vedtægter: 2021-08-27 (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-07-20 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-02 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af Komplementaren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-05 tilføjes Vedtægter: 2021-07-05 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-07-02 tilføjes Vedtægter: 2021-07-02 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-07-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Direktion: Carsten Bruun Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt drive anden virksomhed, der direkte eller indirekte er forbundet hermed. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-02 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Interessenter: Imbro GP ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@imbro.dk (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-07-02 tilføjes Legale ejere: Imbro A/S (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-07-02 tilføjes Navne: Imbro Udbytte - Kornparken Randers 5 K/S (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Reelle ejere: Carsten Bruun Madsen, Lars Thomsen (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-02)