Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Kapital | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-15 tilføjes Binavne: Brandgruppen ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Navne: Jensen Hughes Denmark ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Navne: Brandgruppen ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Vedtægter: 2024-04-15 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-03 tilføjes Bestyrelse: Ryan Christopher Earle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-03 fjernes Bestyrelse: Alexander Gregory Earls (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-12-31 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-31 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-02-21 tilføjes Bestyrelse: Alexander Gregory Earls (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-02-21 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-02-21 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-07 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 tilføjes Vedtægter: 2023-02-21 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-02-07 tilføjes Vedtægter: 2023-02-07 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-10 tilføjes Legale ejere: Jensen Hughes, Inc. (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-10 fjernes Legale ejere: AAH Holding ApS, Schleidt Neuks Holding ApS, N. L. Brogaard Holding ApS (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-10 fjernes Reelle ejere: Allan Anton Hansen, Nicholas Lavard Brogaard, Thomas Schleidt (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2021-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Taastrup Boulevard 52, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkestien 30, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-22 tilføjes Hjemmeside: www.Brandgruppen.dk (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@brandgruppen.dk (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-15 tilføjes Direktion: Allan Anton Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-15 tilføjes Legale ejere: AAH Holding ApS, Schleidt Neuks Holding ApS, N. L. Brogaard Holding ApS (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2021-09-14 fjernes Legale ejere: Schleidt Neuks Holding ApS, N. L. Brogaard Holding ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-15 tilføjes Reelle ejere: Allan Anton Hansen, Nicholas Lavard Brogaard, Thomas Schleidt (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2021-09-14 fjernes Reelle ejere: Nicholas Lavard Brogaard, Thomas Schleidt (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkestien 30, 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Thomas Schleidt (direktør) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, sparring og andre konsulentydelser i forbindelse med brandsikkerhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Schleidt Neuks Holding ApS, N. L. Brogaard Holding ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-07-01 tilføjes Navne: Brandgruppen ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Nicholas Lavard Brogaard, Thomas Schleidt (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-07-01 tilføjes Stiftere: Schleidt Neuks Holding ApS, N. L. Brogaard Holding ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-01)