Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Ulrik Benjamin Branner(virk.: 12) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sebastian Hentze Bjørck(virk.: 8) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Sebastian Hentze Bjørck | 24.07.2017 | Skovkæret 3, 2880 Bagsværd |
Jens Ulrik Benjamin Branner | 14.05.2024 | Virginiavej 2, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Administrationsselskabet Surgiteam ApS | 42507970 | NORMAL | Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (701010) |
OrtoFlex Consulting ApS | 43446029 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Sandvig Sauna og Vinterbadeforening | 40417303 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Venture Snowboards Europe ApS | 43828746 | NORMAL | Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (464910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.08.2022 | 0,00 (km) | Hostrups Have 1, 1954 Frederiksberg C | Hostrups Have 1, 1954 Frederiksberg C |
13.06.2024 | 1,54 (km) | Hostrups Have 1, 1954 Frederiksberg C | Virginiavej 2, 2000 Frederiksberg |
Administrationsselskabet Surgiteam ApS. |
Sidst opdateret den 01.07.2021 og angivet som gældende fra 16.06.2021 (1199 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Administrationsselskabet RALF ApS | 37375268 |
Administrationsselskabet Rapion a.m.b.a | 36614145 |
ADMINISTRATIONSSELSKABET ROEL ApS | 16637939 |
Administrationsselskabet Strandgade A/S | 33257392 |
Administrationsselskabet Surgiteam ApS | 42507970 |
Administrationsselskabet Tværgaden ApS | 44475405 |
ADMINISTRATIONSSELSKABET VINDINGGÅRD ApS | 21225908 |
ADMINISTRATIONSSELSKABET V M A ApS | 85553615 |
Administrationsselskabet Voldgaden ApS | 44584972 |
ADMINISTRATIONSSELSKABET WEST ApS | 29797420 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Ulrik Benjamin Branner(virk.: 12) Dir., Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Sebastian Hentze Bjørck(virk.: 8) Dir., Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pct. | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 35 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Ulrik Benjamin Branner(virk.: 12) Dir., Reelle ejere | 2 | 7 | 1 | 13 |
Sebastian Hentze Bjørck(virk.: 8) Dir., Reelle ejere | 1 | 7 | 1 | 9 |
Sum | 3 | 14 | 2 | 22 |
Pct. | 7 % | 34 % | 5 % | 54 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |