Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-08-27 tilføjes Direktion: Jimmi Pretzmann (direktør) (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-08-27 tilføjes Legale ejere: J. Pretzmann Holding ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-08-27 tilføjes Reelle ejere: Jimmi Pretzmann (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-08-27 tilføjes Vedtægter: 2021-08-27 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Claus Axelsen Holding ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Claus Axelsen (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-06-29 tilføjes Legale ejere: Claus Axelsen (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragsdalvej 1, 9670 Løgstør (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Direktion: Claus Axelsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive slagterforretning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Navne: Mesterslagteren Løgstør ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Reelle ejere: Claus Axelsen (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Stiftere: Claus Axelsen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-30)