Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Muldbjergvej 16, 6971 Spjald (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Direktion: Poul Erik Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Legale ejere: Henrik Mølgaard Nielsen, Jens Mølgaard Falkner, Bo Mølgaard Nielsen, Pia Mølgaard Hockerup, Jakob Anker Nielsen, Poul Erik Nielsen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Navne: Familieholding ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Reelle ejere: Poul Erik Nielsen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Stiftere: Poul Erik Nielsen, Pia Mølgaard Hockerup, Jens Mølgaard Falkner, Jakob Anker Nielsen, Henrik Mølgaard Nielsen, Bo Mølgaard Nielsen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIDEBÆK HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Muldbjergvej 16, 6971 Spjald (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Direktion: Poul Erik Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at udøve investeringsvirksomhed, at drive ejendomsmæglervirksomhed samt med de nævnte formål beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Legale ejere: Henrik Mølgaard Nielsen, Jens Mølgaard Falkner, Bo Mølgaard Nielsen, Pia Mølgaard Hockerup, Jakob Anker Nielsen, Poul Erik Nielsen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Navne: Familieholding ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Nielsen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Stiftere: Poul Erik Nielsen, Pia Mølgaard Hockerup, Jens Mølgaard Falkner, Jakob Anker Nielsen, Henrik Mølgaard Nielsen, Bo Mølgaard Nielsen (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Vedtægter: 2021-06-28 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-07)