Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbjergvej 60, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbjergvej 60, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbjergvej 60, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbjergvej 60, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-26 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbjergvej 60, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2021-06-25 tilføjes Direktion: Orla Fjord Torbensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudlejning og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Legale ejere: Orla Fjord Torbensen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Navne: Fjord-Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Reelle ejere: Orla Fjord Torbensen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Stiftere: Orla Fjord Torbensen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Vedtægter: 2021-06-25 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-30)