Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Jørgen Kristensen | 15.12.2022 | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Schjerning | 09.03.2022 | 09.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Heine Jensen | 29.06.2021 | 12.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Karina Grosen Boldsen | 29.06.2021 | 22.06.2024 | formand |
Katrine Bjerre Toft | 29.06.2021 | 27.12.2022 | bestyrelsesmedlem |