Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: CLM Investment ApS (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Corna Levin Munch (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-06-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Direktion: Corna Levin Munch (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage kapitalanbringelser samt køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Legale ejere: Corna Levin Munch (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-06-29 tilføjes Navne: CLM Ejendomme, Esbjerg ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Reelle ejere: Corna Levin Munch (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Stiftere: Corna Levin Munch (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-30)