Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Wessmann Jensen | 04.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Brinkmann | 09.03.2023 | 04.01.2024 | direktør |
Henrik Wessmann Jensen | 29.06.2021 | 09.03.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Petersen | 11.08.2023 | 04.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Wessmann Jensen | 09.03.2023 | 04.01.2024 | formand |
Bo Rigmond Sattrup | 09.03.2023 | 09.08.2023 | bestyrelsesmedlem |