Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsstatus | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Balticagade 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Hans Henrik Jepsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: BERKAS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Jepsen (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2021-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-01 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Navne: Essential Wines ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Reelle ejere: Trine Busch (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Stiftere: BERKAS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Vedtægter: 2021-06-28 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-29)