Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-24 tilføjes Bestyrelse: Jørn Gudmann Nielsen (formand) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-24 fjernes Bestyrelse: Stefan Bjørn Hoffmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-23 fjernes Bestyrelse: Anne-Mette Krogh (formand) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-24 tilføjes Vedtægter: 2024-06-24 (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2021-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JS Murerfirma ApS. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MBKS ApS. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TØMRERFIRMAET JØRGEN SØRENSEN A/S.VIBORG. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Geck Solutions A/S. (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2021-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: LP Byg Viborg A/S. (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2021-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Geck Solutions A/S. (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2024-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LP Byg Viborg A/S. (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: SCHJØTLER HOLDING ApS, A.M. Krogh Holding ApS, S. Hoffmann Holding ApS, Vestdam Holding ApS (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-01 fjernes Legale ejere: J.J.S. HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-01 tilføjes Reelle ejere: Brian Maagaard Schjøtler (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-04-01 fjernes Reelle ejere: Jens Jørgen Kloch Sørensen (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-31 fjernes Legale ejere: SCHJØTLER HOLDING ApS, S. Hoffmann Holding ApS, Vestdam Holding ApS (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-03-31 fjernes Reelle ejere: Brian Maagaard Schjøtler (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-11 tilføjes Bestyrelse: Anne-Mette Krogh (formand) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2022-01-11 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Kloch Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagtækkervej 27, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Kloch Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-06-29 tilføjes Direktion: Brian Maagaard Schjøtler (direktør) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-29 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Legale ejere: SCHJØTLER HOLDING ApS, S. Hoffmann Holding ApS, Vestdam Holding ApS, J.J.S. HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2021-06-29 tilføjes Navne: JS Group Viborg A/S (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Reelle ejere: Brian Maagaard Schjøtler, Jens Jørgen Kloch Sørensen (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2021-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Stiftere: Vestdam Holding ApS, SCHJØTLER HOLDING ApS, S. Hoffmann Holding ApS, J.J.S. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2021-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-29)