Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Schilling ApS. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SCH-lab ApS. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FORSIKRINGENS DATACENTER A/S. (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2022-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Helios Auto ApS. (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-01-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupvang 12, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Bestyrelse: Ramon Zanders (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Direktion: Birthe Elkjær (direktør) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-29 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-06-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Legale ejere: TSS Europe B.V. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Navne: TSS Denmark ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Stiftere: TSS Europe B.V. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-29)