Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-07 tilføjes Vedtægter: 2024-08-07 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-09-30 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2023-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 tilføjes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2021-12-17 fjernes Bestyrelse: Stefan Juel Winther (formand) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-06-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-23 tilføjes Legale ejere: Laurs Lysgård Pedersen Holding ApS (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-23 fjernes Legale ejere: Laurs Lysgård Pedersen (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 tilføjes Legale ejere: Laurs Lysgård Pedersen (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjeldsmarkvej 2, 7600 Struer (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Bestyrelse: Stefan Juel Winther (formand) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-06-22 tilføjes Bibranche: Forhandlere af musikinstrumenter (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Direktion: Laurs Lysgård Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive butik med salg af musikinstrumenter, service og udlejning af mandskab, materiel, lyd og lys. (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Navne: Allround ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Reelle ejere: Laurs Lysgård Pedersen (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2021-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2021-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2021-06-22 tilføjes Stiftere: Laurs Lysgård Pedersen (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller formanden og direktøren i forening. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-06-22 tilføjes Vedtægter: 2021-06-22 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-28)