Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Direktion | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-16 tilføjes Bestyrelse: Michael Eldor Birk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-10-31 fjernes Bestyrelse: Niels Krag (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Leo Thylander (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-11-30 fjernes Reelle ejere: Lars Leo Thylander (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-06-28 tilføjes Reelle ejere: Lars Leo Thylander (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-06-27 fjernes Reelle ejere: Lars Leo Thylander (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 40, 3., 1260 København K (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 tilføjes Reelle ejere: Lars Leo Thylander (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-01-24 fjernes Reelle ejere: Lars Leo Thylander (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Leo Thylander (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Vedtægter: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Leo Thylander (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-11-30 fjernes Direktion: Thue Stagsted (direktør) (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-06-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-06-24 tilføjes Bestyrelse: Niels Krag (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2021-06-24 tilføjes Direktion: Thue Stagsted (direktør) (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, drive, udvikle, udleje og sælge ejendommen matr.nr. 6e, Herstedøster By, Herstedøster, beliggende Smedeland 30, 2600 Glostrup. (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-24 (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Legale ejere: Lars Leo Thylander, SOPHIENBERG GRUPPEN A/S (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-06-24 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Smedeland 30 P/S (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Reelle ejere: Lars Leo Thylander (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Stiftere: SOPHIENBERG GRUPPEN A/S, Lars Leo Thylander (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Vedtægter: 2021-06-24 (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-26)