Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Knivholtvej 7, 1. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-23 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Legale ejere: Ivan Tved Nielsen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Navne: Ivandus ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Reelle ejere: Ivan Tved Nielsen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Stiftere: Ivan Tved Nielsen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2023-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2023-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Ivan Tved Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-10-17 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-16 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knivholtvej 7, 1. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Direktion: Ivan Tved Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i software enten direkte eller gennem datterselskaber. (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-23 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Legale ejere: Ivan Tved Nielsen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Navne: Ivandus ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Reelle ejere: Ivan Tved Nielsen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Stiftere: Ivan Tved Nielsen (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-06-23 tilføjes Vedtægter: 2021-06-23 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)