Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | Kapital | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 tilføjes Vedtægter: 2024-09-17 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2023-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Grünbaum Value Invest A/S. (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 28.000.976,00 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-14 tilføjes Legale ejere: Vibeke Schneidermann, Elisabeth Pachon (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-14 fjernes Legale ejere: Grünbaum Value Invest A/S (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-14 tilføjes Vedtægter: 2024-06-14 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-03-15 tilføjes Vedtægter: 2024-03-15 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-11 tilføjes Vedtægter: 2024-03-11 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-15 fjernes Bestyrelse: Signe Bøgelund-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 26.361.349,00 (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-03-11 tilføjes Legale ejere: KIBET Invest ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-11 fjernes Legale ejere: THOMAS HOLM HOLDING ApS, Rasmus Vallentin, Vibeke Schneidermann (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-07 tilføjes Legale ejere: Grünbaum Value Invest A/S (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2023-11-07 fjernes Legale ejere: Bergstrøm Holding ApS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-06 tilføjes Legale ejere: Vibeke Schneidermann, Beile Luise Grünbaum (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-11-06 fjernes Legale ejere: Tina Nørmark Holm (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-05 fjernes Legale ejere: Beile Luise Grünbaum (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-07 tilføjes Vedtægter: 2023-11-07 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-11-06 tilføjes Vedtægter: 2023-11-06 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 19.508.887,00 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-04-07 tilføjes Legale ejere: SØREN VERGO HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-04-06 fjernes Legale ejere: SØREN VERGO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-03-10 tilføjes Bestyrelse: Thomas Eske Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 14.982.221,00 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-03-06 tilføjes Legale ejere: Bergstrøm Holding ApS, Rasmus Vallentin (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-03-06 fjernes Legale ejere: Kirairsikalli Freya Montserrat Roseholm, Marianne Bille, Madelaine Mørch, Borella Holding ApS, Vibeke Schneidermann, Elisabeth Pachon, NORMANN-HOLDING ApS, C & C DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-05 fjernes Legale ejere: Bergstrøm Holding ApS (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-06 tilføjes Vedtægter: 2023-03-06 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-16 fjernes Bestyrelse: Anders Thorsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 12.243.669,00 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Legale ejere: Bergstrøm Holding ApS, Kirairsikalli Freya Montserrat Roseholm, Marianne Bille, Madelaine Mørch, Borella Holding ApS, Vibeke Schneidermann, Elisabeth Pachon, NORMANN-HOLDING ApS, C & C DEVELOPMENT ApS, SØREN VERGO HOLDING ApS, Tina Nørmark Holm, THOMAS HOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Vedtægter: 2022-07-07 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-07-06 tilføjes Bestyrelse: Signe Bøgelund-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2022-07-06 fjernes Bestyrelse: Heidi Auroura Frigård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 4., 1200 København K (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 16, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-13 tilføjes Bestyrelse: Heidi Auroura Frigård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i aktier, optioner, obligationer og investeringsforeningsandele samt anden dermed beslægtet virksomhed. Selskabets midler kan endvidere placeres som indlån i pengeinstitutter. Selskabet kan ikke optage lån med henblik på investering. (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-13 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@grunbaumvalueinvest.dk (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-13 tilføjes Legale ejere: Beile Luise Grünbaum (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2022-06-12 fjernes Legale ejere: Beile Luise Grünbaum (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-13 tilføjes Navne: Grünbaum Value Invest A/S (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-12 fjernes Navne: Grünbaum Value Invest ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-13 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-13 tilføjes Vedtægter: 2022-06-13 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 16, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-06-24 tilføjes Direktion: Beile Luise Grünbaum (direktør) (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-24 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-06-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Legale ejere: Beile Luise Grünbaum (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-06-24 tilføjes Navne: Grünbaum Value Invest ApS (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-06-24 tilføjes Reelle ejere: Beile Luise Grünbaum (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2021-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-06-24 tilføjes Stiftere: Beile Luise Grünbaum (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-06-24 tilføjes Vedtægter: 2021-06-24 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-24)