Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-27 tilføjes Legale ejere: KGCI Holding ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-27 fjernes Legale ejere: Kim Gordon Clay Isberg (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-23 tilføjes Legale ejere: Kim Gordon Clay Isberg (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søen 87, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Bibranche: Reparation af andet udstyr (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Direktion: Kim Gordon Clay Isberg (direktør) (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er montering og service af automatiske døre og elevatorer og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Navne: Isberg Montage ApS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Reelle ejere: Kim Gordon Clay Isberg (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Stiftere: Kim Gordon Clay Isberg (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Vedtægter: 2021-06-23 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-24)