Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystrupvej 60, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystrupvej 60, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystrupvej 60, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-23 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Direktion: Thomas Gade Bodilsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i tilbyttede virksomheder samt ejendomsinvestering samt andet beslægtet arbejde hermed (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-23 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Legale ejere: Thomas Bodilsen Holding ApS, Mik Hvidbjerg Holding ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Navne: Hvidbo Tag Holding ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Reelle ejere: Mik Hvidbjerg Rasmussen, Thomas Gade Bodilsen (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Stiftere: Thomas Bodilsen Holding ApS, Mik Hvidbjerg Holding ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Vedtægter: 2021-06-23 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-23)