Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Reelle ejere: Lukas Wagner, David Wagner (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-05 fjernes Reelle ejere: Jonas Lundberg Andersen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-04 fjernes Reelle ejere: Lukas Wagner, David Wagner (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-05 fjernes Legale ejere: Jonas Lundberg Andersen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Voici ApS. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maltevang 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Direktion: David Wagner (direktør) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-21 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Legale ejere: Jonas Lundberg Andersen, Lukas Wagner, David Wagner (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-06-21 tilføjes Navne: Voici Holding ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Reelle ejere: Lukas Wagner, David Wagner, Jonas Lundberg Andersen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Stiftere: Lukas Wagner, Jonas Lundberg Andersen, David Wagner (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Vedtægter: 2021-06-21 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-23)