Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 72, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Direktion: Dennis Hauschild Grünberger (direktør) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i ejendomsselskaber, handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-22 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Legale ejere: Selmer Gruppen A/S (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Navne: Ankelbo Holding 2 ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Reelle ejere: Dennis Hauschild Grünberger, Jesper Norup (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Stiftere: Selmer Gruppen A/S (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Vedtægter: 2021-06-22 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-23)