Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Horsbøl | 09.09.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bünyamin Simsek | 21.11.2023 | 09.09.2024 | direktør |
Bo Boulund Knudsen | 23.12.2021 | 01.09.2022 | direktør |
Søren Hampen Kristensen | 21.06.2021 | 21.11.2023 | direktør |
Anders Horsbøl | 21.06.2021 | 23.12.2021 | direktør |