Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 7, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Direktion: Mircea-Ciprian Giurca (direktør) (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-23 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-10 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Legale ejere: Mircea-Ciprian Giurca (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Navne: Verdoo ApS (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Reelle ejere: Mircea-Ciprian Giurca (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Stiftere: Mircea-Ciprian Giurca (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-08-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-10 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2022-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2022-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2022-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-10 tilføjes Direktion: Mircea-Ciprian Giurca (direktør) (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2022-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2022-11-01 tilføjes Vedtægter: 2022-11-01 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2022-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Mircea-Ciprian Giurca (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 7, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Direktion: Mircea-Ciprian Giurca (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-23 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Legale ejere: Mircea-Ciprian Giurca (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Navne: Verdoo ApS (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Reelle ejere: Mircea-Ciprian Giurca (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Stiftere: Mircea-Ciprian Giurca (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Vedtægter: 2021-06-23 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)