Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-26 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-25 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Konkylievej 32, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 11, 2., 1620 København V (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-11 fjernes Kontaktoplysninger: info@ghtand.dk (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-10 fjernes Hjemmeside: www.godthaabstandlaegerne.dk (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-01 tilføjes Navne: Konkylie ApS (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-01 tilføjes Vedtægter: 2023-08-01 (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-07-31 fjernes Navne: GODTHÅBSTANDLÆGERNE APS (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 11, 2., 1620 København V (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2022-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 11, 2., 1620 København V (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 11, 2., 1620 København V (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 121, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 121, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 121, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 121, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 183, st., 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-28 tilføjes Hjemmeside: www.godthaabstandlaegerne.dk (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-06-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 183, st., 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-06-18 tilføjes Direktion: Ketty Czepta Normann Laursen (direktør) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ghtand.dk (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-06-18 tilføjes Legale ejere: Ketty Czepta Normann Laursen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Navne: GODTHÅBSTANDLÆGERNE APS (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-06-18 tilføjes Reelle ejere: Ketty Czepta Normann Laursen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Stiftere: Ketty Czepta Normann Laursen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Vedtægter: 2021-06-18 (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-21)