Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-12 tilføjes Reelle ejere: Gitte Skovshoved (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-01 tilføjes Legale ejere: Gitte Skovshoved (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: T. NIELSEN HVIDEVARER ApS. (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 tilføjes Legale ejere: Mia Skovshoved Horshauge (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2021-07-13 fjernes Legale ejere: Gitte Skovshoved (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-12 fjernes Legale ejere: Mia Skovshoved Horshauge (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-13 tilføjes Reelle ejere: Mia Skovshoved Horshauge (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2021-07-13 fjernes Reelle ejere: Gitte Skovshoved (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-07-12 fjernes Reelle ejere: Mia Skovshoved Horshauge (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-06-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hertug Hans Gade 6, 1., 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Direktion: Mia Skovshoved Horshauge (direktør) (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter samt investering og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-16 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Legale ejere: Mia Skovshoved Horshauge, Gitte Skovshoved (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-06-16 tilføjes Navne: M/G Skovshoved Holding ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Reelle ejere: Mia Skovshoved Horshauge, Gitte Skovshoved (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Stiftere: Mia Skovshoved Horshauge, Gitte Skovshoved (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Vedtægter: 2021-06-16 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-18)