Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bajram Muharemi | 18.08.2023 | 31.08.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Rasmus Karl Lund Larsen | 12.08.2023 | 18.08.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Rasmus Karl Lund Larsen | 08.08.2023 | 11.08.2023 | 33,33-49,99% | 50,00 % |
Bajram Muharemi | 08.06.2021 | 03.07.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
LUMA ENTREPRISE APS (CVR 42475807) | UNDERKONKURS | 08.06.2021 | 28.06.2023 | 100,00% | 100,00% |