Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Egon Kjærgaard | 20.07.1973 | 12.12.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Brøgger Kjærgaard | 06.03.1999 | 12.12.2012 | bestyrelse |
Jens Egon Kjærgaard | 20.07.1973 | 12.12.2012 | bestyrelse |
Jette Frost Kjærgaard | 20.07.1973 | 12.12.2012 | bestyrelse |
Jesper Kjærgaard | 20.07.1973 | 12.12.2012 | bestyrelse |
Svend Erik Nielsen | 20.07.1973 | 28.02.1990 | bestyrelse |