Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-16 tilføjes Vedtægter: 2023-01-16 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rabalderstræde 7, 1. 3., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rabalderstræde 7, st. 3., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-09 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: OCW Holding ApS, Cewco Holding ApS, CS-K Holding ApS (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-10-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Holst Wellendorf (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: OCW Holding ApS, CS-K Holding ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Morten Holst Wellendorf (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2021-12-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-12-13 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2021-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rabalderstræde 7, st. 3., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernaldermarken 63, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-06-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernaldermarken 63, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-06-17 tilføjes Direktion: Camille Steen Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af konsulentydelser, primært inden for bæredygtighed og digitalisering, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-17 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2021-06-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Legale ejere: OCW Holding ApS, CS-K Holding ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-06-17 tilføjes Navne: Consentio Consulting ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Reelle ejere: Morten Holst Wellendorf (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-06-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-06-17 tilføjes Stiftere: OCW Holding ApS, CS-K Holding ApS (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Vedtægter: 2021-06-17 (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2021-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-18)