Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2021-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOFS Hotel ApS. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2022-11-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 115, 8250 Egå (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Direktion: Sofia Marcela Stenstrup-Jepsen (direktør) (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-16 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Legale ejere: Sofia Marcela Stenstrup-Jepsen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Navne: SOFS Holding ApS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Reelle ejere: Sofia Marcela Stenstrup-Jepsen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2021-06-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2021-06-16 tilføjes Stiftere: Sofia Marcela Stenstrup-Jepsen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Vedtægter: 2021-06-16 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-17)