Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Revisor | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-05-30 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2021-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M.N. ENTREPRISE A/S. (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-05-29 tilføjes Direktion: Ian Remo Gamst Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-07 fjernes Direktion: Ian Remo Gamst Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-29 tilføjes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-07 fjernes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mallehøjvej 2, 4930 Maribo (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gaabensevej 105, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-03-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-03-30 tilføjes Revisor: Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2021-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gaabensevej 105, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2021-06-17 tilføjes Direktion: Ian Remo Gamst Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2021-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre værdipapirer. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-17 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Legale ejere: Ian Remo Gamst Petersen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Navne: I.A.T. Holding ApS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Reelle ejere: Ian Remo Gamst Petersen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2021-06-17 tilføjes Stiftere: Ian Remo Gamst Petersen (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2021-06-17 tilføjes Vedtægter: 2021-06-17 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-07)