Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Direktion: Christian Jung Meinicke (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-08 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: Nordic Investment Opportunities CIV III K/S (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Navne: NIO CIV III ApS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Reelle ejere: Henrik Lind (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Stiftere: Nordic Investment Opportunities CIV III K/S (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-10-04 tilføjes Direktion: Christian Jung Meinicke (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-10-04 fjernes Direktion: Ashvind Kumar Guness (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 29, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Direktion: Ashvind Kumar Guness (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2021-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder. (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-08 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 5.400,00 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Legale ejere: Nordic Investment Opportunities CIV III K/S (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Navne: NIO CIV III ApS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lind (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Stiftere: Nordic Investment Opportunities CIV III K/S (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den administrerende direktør. (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Vedtægter: 2021-06-08 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-30)