Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen(virk.: 160) Dir. | 7,50 % | 12,50 % | 23,75 % | 61,88 % |
Mads Christiansen(virk.: 4) Reelle ejere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Anders Stilling Olesen(virk.: 4) Reelle ejere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Tine Stilling Olesen(virk.: 3) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 8,19 % | 12,87 % | 23,39 % | 59,07 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen | 01.09.2015 | Philip Schous Vej 27, 2000 Frederiksberg |
Anders Stilling Olesen | 01.09.2018 | Lykkebækparken 47, 4600 Køge |
Tine Stilling Olesen | 01.10.2020 | Lysbroengen 79, 8600 Silkeborg |
Mads Christiansen | 28.03.2022 | Kaare Klints Vej 2A, 4690 Haslev |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Business 24977 ApS | 42466786 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
JMA CONSULTING ApS | 29923558 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
REX KLEIN CORPORATE SERVICES S.M.B.A. | 31625041 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
REX KLEIN REVISION A/S | 14723684 | NORMAL | Finansiel leasing (649100) |
REX KLEIN TRUST HOLDING S.M.B.A. | 31625084 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.07.2022 | 356,70 (km) | Højgårdsvej 49, 4683 Rønnede | Vestergade 42A, 7400 Herning |
Business 24977 ApS. |
Sidst opdateret den 02.07.2022 og angivet som gældende fra 27.06.2022 (813 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BUSINESS 1083 S.M.B.A. | 32665047 |
BUSINESS 1093 S.M.B.A. | 32665357 |
Business 1095 s.m.b.a. | 32665381 |
BUSINESS 1100 S.M.B.A. | 32665497 |
Business 24977 ApS | 42466786 |
business 23032012 I/S | 34448434 |
Business | 37476358 |
Business Aabenraa S/I / Erhvervenes Hus Aabenraa | 29756309 |
Business accelerator | 43509446 |
BUSINESS ACROSS ApS | 19302288 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen(virk.: 160) Dir. | 41 | 0 | 1 | 98 | 17 | 3 |
Mads Christiansen(virk.: 4) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anders Stilling Olesen(virk.: 4) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tine Stilling Olesen(virk.: 3) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 29 % | 0 % | 1 % | 58 % | 10 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen(virk.: 160) Dir. | 4 | 158 | 5 | 28 |
Mads Christiansen(virk.: 4) Reelle ejere | 0 | 3 | 1 | 3 |
Anders Stilling Olesen(virk.: 4) Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 5 |
Tine Stilling Olesen(virk.: 3) Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sum | 4 | 162 | 6 | 39 |
Pct. | 2 % | 77 % | 3 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |