Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Konnessøren ApS. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bastard Spirits ApS. (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 fjernes Direktion: David Pansbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsvej 20, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Direktion: David Pansbo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med besidde kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-05-31 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Legale ejere: AP International Holding ApS, DPA Holding ApS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Navne: Butler Spirits Holding ApS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Reelle ejere: David Pansbo, Birgit Elisabeth Pansbo, Allan Pansbo (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Stiftere: DPA Holding ApS, AP International Holding ApS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-15)