Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sæbyholmsvej 51, 2500 Valby (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Direktion: Bianca Salles Melges Lopes (direktør) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-06-14 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Legale ejere: Bianca Salles Melges Lopes (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Navne: Lift Holdings ApS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Reelle ejere: Bianca Salles Melges Lopes (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Stiftere: Bianca Salles Melges Lopes (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Vedtægter: 2021-06-14 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-15)